Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Studsbjerg | 01.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Kruuse | 09.04.2010 | 29.02.2016 | direktør |
Keld Skærbæk Nielsen | 28.04.1995 | 09.04.2010 | direktør |
Rolf Selvig | 26.07.1960 | 28.04.1995 | direktør |
Hugo Kaas-Pedersen | 26.07.1960 | 30.11.1992 | direktør |
Kurt Edvin Sørensen | 26.07.1960 | 27.08.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torgeir Aasen-Helvig | 27.11.2023 | formand |
Børge Skeide | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andrea Donelli | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jouni Juhani Raatikainen | 03.01.2023 | 27.11.2023 | formand |
Anders Troels Skjoldborg | 21.03.2018 | 03.01.2023 | formand |
Peter Studsbjerg | 21.03.2018 | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Nilsen | 01.03.2016 | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Troels Skjoldborg | 01.03.2016 | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Knut Christian Meyer Hovland | 20.03.2014 | 21.03.2018 | formand |
Martin Hall | 03.05.2010 | 20.03.2014 | formand |
Peter Studsbjerg | 09.04.2010 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Graham Douglas Gate | 06.05.2008 | 03.05.2010 | formand |
Sijtze Voulon | 05.10.2006 | 03.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mark Michael Mencel | 05.10.2006 | 06.05.2008 | formand |
Oluf Holm | 23.05.2003 | 05.10.2006 | formand |
Philip Adrian Makepeace | 10.02.2003 | 23.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
George Robert Hanlon | 10.02.2003 | 23.05.2003 | formand |
Kim Kruuse | 21.03.2001 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Petter Sivertsen | 06.12.2000 | 10.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Robin Singleton | 06.12.2000 | 10.02.2003 | formand |
Erik Holm Christensen | 08.12.1999 | 06.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Helge Gjerde | 08.12.1999 | 06.12.2000 | formand |
Lars Tveitnes | 19.12.1996 | 08.12.1999 | formand |
Steinar Sivertsen Kulen | 19.12.1996 | 21.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Keld Skærbæk Nielsen | 28.04.1995 | 09.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Selvig | 26.07.1960 | 28.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jan Yngve Søderman | 26.07.1960 | 28.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lars Tveitnes | 26.07.1960 | 28.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Dresing | 26.07.1960 | 23.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Harald Valved | 26.07.1960 | 23.08.1994 | formand |
Harry Niels Ager Poulsgaard Hansen | 26.07.1960 | 30.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
John Kikkenborg | 26.07.1960 | 30.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Gert Nielsen | 26.07.1960 | 30.11.1992 | suppleant |
Alf Johan Gundersen | 26.07.1960 | 30.11.1992 | suppleant |
Alf Johan Gundersen | 26.07.1960 | 10.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Johan Linchausen | 26.07.1960 | 10.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Hørdum | 26.07.1960 | 04.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Svein Olaf Nyboe | 26.07.1960 | 04.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Harry Niels Ager Poulsgaard Hansen | 26.07.1960 | 04.09.1991 | suppleant |
Hans Erik Gjovaag | 26.07.1960 | 04.09.1991 | suppleant |
Knut Herman Gjovaag | 26.07.1960 | 04.09.1991 | suppleant |
Tom Harly Allingham Sørensen | 26.07.1960 | 27.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Edvin Sørensen | 26.07.1960 | 07.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ulstein | 26.07.1960 | 07.06.1990 | formand |
Kjell Hugleik Andersen | 26.07.1960 | 07.06.1990 | suppleant |
Kjell Hugleik Andersen | 26.07.1960 | 29.02.1988 | bestyrelsesmedlem |