Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 1., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Bestyrelse: Bent Larsen (suppleant) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-07 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Navne: Service Team Thyborøn FMBA (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-09-24 fjernes Revisor: HB REVISION JES BYSKOV MICHAEL HONORE (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-03-21 tilføjes Bestyrelse: John Bech-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-03-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ulrik Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-21 tilføjes Revisor: HB REVISION JES BYSKOV MICHAEL HONORE (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-03-21 fjernes Revisor: Martin Christensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 1., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ulrik Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-02-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at understøtte: 1. Serviceoplevelsen for udenlandske fiskefartøjer, der anløber Thyborøn Havn 2. Tiltrækning af flere udenlandske fartøjer til landing af konsum- og industrifisk 3. Formidling af kontakten til de maritime servicevirksomheder på Thyborøn Havn 4. Markedsføring af servicen overfor udenlandske fiskeskippere, rederier, redere og agenter 5. Udvikling af et service koncept, der inkluderer alle typer servicevirksomheder på Thyborøn Havn (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-07 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Navne: Service Team Thyborøn FMBA (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Revisor: Martin Christensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Vedtægter: 2017-02-07 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)