Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Provst Bentzons Vej 35, st. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Direktion: Mohammad Tauseef Khan (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Legale ejere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Navne: Landkrabbens Fisk IVS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Reelle ejere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Stiftere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provst Bentzons Vej 35, st. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttestien 58, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttestien 58, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Mohammad Tauseef Khan (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med føde-, drikke - og tobaksvarer, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: Landkrabbens Fisk IVS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Mohammad Tauseef Khan (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)