Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Wiberg(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem, Formand | 21,05 % | 26,32 % | 26,32 % | 26,32 % |
Claus Frøkjær-Lorendsen(virk.: 19) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Henrik Klovborg(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 1,79 % | 1,79 % | 3,57 % |
Pct. | 4,04 % | 6,15 % | 6,15 % | 7,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Wiberg | 01.01.2007 | Furesøhave 6, 3460 Birkerød |
Hans Henrik Klovborg | 01.01.2007 | Langebjergvej 104, 3050 Humlebæk |
Claus Frøkjær-Lorendsen | 12.06.2023 | Granvej 79, 2880 Bagsværd |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (11) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ESFO Holding A/S | 43270397 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ESFO W&W Investments A/S | 44316579 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Elite Sport Family Office A/S | 43372009 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Investeringsselskabet Købmandsgården A/S | 38682555 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Investeringsselskabet MFO I A/S | 37553409 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Investeringsselskabet MFO Private Equity A/S | 39377039 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
MACL Holding ApS | 43261533 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Metis Family Office A/S | 36920521 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
P & J Holding ApS | 42265276 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
TRANSLUTION CAPITAL ApS | 36074078 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Translution Partners ApS | 35036709 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.07.2018 | 0,00 (km) | Bag Haverne 32, 4600 Køge | Bag Haverne 32, 4600 Køge |
01.03.2021 | 22,77 (km) | Bag Haverne 32, 4600 Køge | Algade 55, 4000 Roskilde |
13.01.2022 | 51,04 (km) | Algade 55, 4000 Roskilde | Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C |
23.03.2023 | 3,81 (km) | Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C | Christian IX's Gade 10, 1111 København K |
Investeringsselskabet Købmandsgården A/S. |
Sidst opdateret den 02.06.2017 og angivet som gældende fra 01.06.2017 (2666 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
INVESTERINGSSELSKABET KLAR ApS | 10981689 |
Investeringsselskabet KMP ApS | 30532627 |
INVESTERINGSSELSKABET KONG VALDEMAR ApS | 28521103 |
INVESTERINGSSELSKABET KØBENHAVNSKE EJENDOMME A/S | 49779917 |
Investeringsselskabet Købmandsgården A/S | 38682555 |
Investeringsselskabet la Cour Bentzon ApS | 39929783 |
INVESTERINGSSELSKABET LAJBOSCHITZ ApS | 25724690 |
Investeringsselskabet Lang ApS | 14817131 |
INVESTERINGSSELSKABET LAUTRUP | 18592134 |
Investeringsselskabet Lindegaarden ApS | 37851426 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wiberg(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem, Formand | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Claus Frøkjær-Lorendsen(virk.: 19) Dir., Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hans Henrik Klovborg(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 44 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Pct. | 68 % | 0 % | 2 % | 10 % | 17 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Wiberg(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem, Formand | 12 | 10 | 1 | 9 |
Claus Frøkjær-Lorendsen(virk.: 19) Dir., Bestyrelsesmedlem | 17 | 11 | 2 | 2 |
Hans Henrik Klovborg(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 51 | 22 | 0 | 7 |
Sum | 80 | 43 | 3 | 18 |
Pct. | 56 % | 30 % | 2 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |