Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Annettevej 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Direktion: Robin Mick Høyer Nørby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Legale ejere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Navne: Flydende Lykke IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Reelle ejere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Stiftere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annettevej 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Robin Mick Høyer Nørby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: Flydende Lykke IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Robin Mick Høyer Nørby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-06)