Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 8, 7140 Stouby (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Christian Friederich Harr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Christian Friederich Harr (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Nitor Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Navne: Nitor Trading A/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Christian Friederich Harr, Martin Busekist Kjerkegaard, Simon Birch Hansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Stiftere: Nitor Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 8, 7140 Stouby (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 37, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-08-09 tilføjes Bestyrelse: Simon Birch Hansen (næstformand) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-08-09 fjernes Bestyrelse: Simon Stavad Schulz (formand) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Reelle ejere: Christian Friederich Harr, Martin Busekist Kjerkegaard, Simon Birch Hansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 37, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 37, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 37, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Simon Stavad Schulz (formand) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Christian Friederich Harr (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Nitor Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: Nitor Trading A/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Nitor Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af direktøren. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)