Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faldskærmsvej 56, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Faldskærmsvej 56, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bergendorff Akustik ApS. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malerfirmaet Bergendorff ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faldskærmsvej 56, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Faldskærmsvej 56, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faldskærmsvej 56, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerholmvej 35, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-10-24 tilføjes Reelle ejere: Jan Bergendorff Peterson (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerholmvej 35, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Jan Bergendorff Peterson (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, at fungere som holdingselskab, investeringsvirksomhed, kapitalanbringelse og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Jan Bergendorff Peterson (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: Bergendorff Holding ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Jan Bergendorff Peterson (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-01)