Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAUTIA ApS. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VINO FINO i Torvehallerne ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2018-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vinbilen ApS. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 13, 3. th., 1655 København V (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Jean Nicolai Ditzel Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Lautia ApS, samt andre datterselskaber. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: nic@lautia.dk (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: Jean Nicolai Ditzel Christiansen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-31 tilføjes Navne: Ditzel Holding ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Reelle ejere: Jean Nicolai Ditzel Christiansen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Stiftere: Jean Nicolai Ditzel Christiansen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-01)