Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GeelTech ApS. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GeelTech ApS. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-10 tilføjes Navne: Geelsholm Medical ApS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-09 fjernes Navne: Geelsholm Medical IVS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-10 tilføjes Vedtægter: 2021-10-10 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Ditte Marie Saunte (direktør) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Ditte Marie Saunte (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Ditte Marie Saunte (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Jon Peiter Saunte, Ditte Marie Saunte (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Ditte Marie Saunte, Jon Peiter Saunte (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 7, 2830 Virum (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er være holdingselskab samt foretage investeringer. (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Navne: Geelsholm Medical IVS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Stiftere: Jon Peiter Saunte (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-31)