Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brandculture ApS. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Fillerculture ApS. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pionervej 2, 4. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Carsten Gunnar Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve bestemmende indflydelse over andre selskaber (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-23 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: Carsten Gunnar Olesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: Colture Holding ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Carsten Gunnar Olesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Stiftere: Carsten Gunnar Olesen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)