Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Angelo Jehad Saad | 23.06.2017 | 12.12.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Magdy Sayed Abdel Monteleb Sayed Ahmed | 29.05.2017 | 13.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
COPENLIGHT ApS (CVR 31749484) | NORMAL | 01.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |