Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Genco2020 Holding ApS, Mühlendorph Holding ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet HF af 15. december 2020 ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet HF af 15. december 2020 ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: Ulaa Salim, Daniel Mühlendorph Jensen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-02 tilføjes Revisor: Dan Linddal Bechmann Andersen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-02 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebertsgade 2, 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Bestyrelse: Keld Egelund (formand) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Direktion: Daniel Mühlendorph Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er produktion og salg af film og tv, samt udnyttelse af bagvedliggende rettigheder (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-16 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: daniel@wfw.dk (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Legale ejere: Ulaa Salim, Daniel Mühlendorph Jensen, LOKALAVISSELSKABET A/S (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2017-05-16 tilføjes Navne: Hyæne Film ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Reelle ejere: Ulaa Salim, Daniel Mühlendorph Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-05-16 tilføjes Stiftere: Ulaa Salim, LOKALAVISSELSKABET A/S, Daniel Mühlendorph Jensen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden for bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen sammen med en direktør (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-29)