Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2017-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Kildeparken ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AJR Komplementar Projekt ApS. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AJR Projekt K/S. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjordtrappen Holding ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Møllebyggervej ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AJR Realtor A/S. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tørholmsvej 95 ApS. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2023-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AJR Realtor II (C.P. Holbølls Plads) ApS. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 tilføjes Binavne: SC Invest ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 tilføjes Navne: CSS ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: SC Invest ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 tilføjes Vedtægter: 2022-10-26 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Sofus Brunø Gautier Christensen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Sofus Brunø Gautier Christensen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Anders Gautier Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og formuepleje samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-29 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: Sigurd Brunø Gautier Christensen, Cecilie Gautier Christensen, Anders Gautier Christensen (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-05-29 tilføjes Navne: SC Invest ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-05-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Gautier Christensen (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Stiftere: Anders Gautier Christensen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-29)