Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Conni Lagergreen Schmidt (direktør) (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Conni Lagergreen Schmidt (direktør) (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: Conni Lagergreen Schmidt, Michael Bucka-Aittala (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: Conni Lagergreen Schmidt, Michael Bucka-Aittala (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Navne: TargetPR Holding ApS (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: TargetPR Holding ApS (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Stiftere: Michael Bucka-Aittala, Conni Lagergreen Schmidt (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Stiftere: Michael Bucka-Aittala, Conni Lagergreen Schmidt (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2017-07-22)