Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Nicolai Boye Thomsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Philip Oliver Kæseler(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Philip Oliver Kæseler | 01.06.2021 | Gunløgsgade 63, 2300 København S |
Jens Nicolai Boye Thomsen | 29.05.2023 | Gyndbjerg 7, 6091 Bjert |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Arify ApS | 38668633 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.01.2024 | 334,05 (km) | Asger Rygs Gade 6, 1727 København V | Gyndbjerg 7, 6091 Bjert |
Arify ApS. |
Sidst opdateret den 26.10.2021 og angivet som gældende fra 15.10.2021 (1084 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ARIES REVISION Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 26454123 |
ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 26454123 |
Arie Stoter | 19401545 |
Arif Transport Service | 44254247 |
Arify ApS | 38668633 |
AriGato | 42957283 |
Arigato Marketing | 41347171 |
Arig Holding ApS | 38805509 |
Ariglad Inc | 37728446 |
ARI Holding ApS | 44076497 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Nicolai Boye Thomsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Oliver Kæseler(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Nicolai Boye Thomsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Philip Oliver Kæseler(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 2 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |