Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 44, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Direktion: Kim Stilling Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-23 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: birthe@tech.dk (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: TF-100K HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: WRINK ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Kim Stilling Andersen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Stiftere: TF-100K HOLDING ApS, Rikke Thorsen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: TF-100K HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Rikke Thorsen Holding ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Stilling Andersen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: TF-100K HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Kim Stilling Andersen (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 44, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnholms Allé 22, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: birthe@tech.dk (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnholms Allé 22, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Kim Stilling Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle applikations software der kan hjælpe den almindelige forbruger i dagligdagen. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-23 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: TF-100K HOLDING ApS, Rikke Thorsen Holding ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: WRINK ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Stilling Andersen (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Stiftere: TF-100K HOLDING ApS, Rikke Thorsen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)