Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som en transport virksomhed (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-01-02 tilføjes Navne: Ozkul Transport ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 fjernes Navne: Ozkul Ejendom Aps (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterager 301, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Direktion: Alaattin Özkul (direktør) (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Formål: er at drive virksomhed i form af udlejning af maskiner og inventar, udlejning og drift af fast ejendom samt lignende virksomhed. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-24 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Legale ejere: Alattin Holding Aps (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Navne: Ozkul Ejendom Aps (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Reelle ejere: Alaattin Özkul (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Stiftere: Alattin Holding Aps (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-28)