Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-11-03 fjernes Navne: BROWNE & OLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bangsebrovej 3, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.186.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt indkøb og udlejning/leasing af løsøre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-08 tilføjes Vedtægter: 1982-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bangsebrovej 3, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Navne: BROWNE & OLSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)