Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 8, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-29 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: ejendomsmultiservice@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Navne: SSH Transport ivs (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes ObligatoriskEmail: ejendomsmultiservice@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Stiftere: Simon Andreas Mürer (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Simon Andreas Mürer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Simon Andreas Mürer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsmultiservice@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 8, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Formål: kurer og transport (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-29 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Navne: SSH Transport ivs (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes ObligatoriskEmail: ejendomsmultiservice@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Stiftere: Simon Andreas Mürer (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-01)