Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hydestræde 26, 4913 Horslunde (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 6. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-04-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 6. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Slesvigsgade 5, 3. tv., 1762 København V (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 54.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-09 tilføjes Navne: Olympio Services ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-08 fjernes Navne: Olympio Services IVS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: olympio_dk@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: olympioservices@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 tilføjes Reelle ejere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Susanne Ljung (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-05-30 fjernes Reelle ejere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-05-31 fjernes Direktion: Susanne Ljung (direktør) (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: TM-GATE GROUP ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio, Susanne Ljung (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio, Susanne Ljung (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slesvigsgade 5, 3. tv., 1762 København V (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2017-05-24 tilføjes Direktion: Susanne Ljung (direktør) (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2017-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-24 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Hjemmeside: www.olympio.dk (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: olympioservices@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2017-05-24 tilføjes Legale ejere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio, Susanne Ljung (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Navne: Olympio Services IVS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Stiftere: Tanko Mustapha Mensah Gbili Tetteyfio, Susanne Ljung (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-24)