Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Direktion: Lars Bay-Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch GM Domicil ApS. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2021-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: GMB Erhvervsparken 20 ApS. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Maria Charlotte Sneftrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 fjernes Direktion: René Birch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Kenneth Biirsdahl (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 6, 8882 Fårvang (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Hjemmeside: www.birchbolig.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: birchgm@birchgm.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 6, 8882 Fårvang (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-05-23 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: René Birch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er anden udlejning af boliger. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-23 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: Birch GM Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: Birch GM Silkeborg ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2017-05-23 tilføjes Stiftere: Birch GM Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-24)