Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en rekonstruktør (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Soraia Lane Dietsche, Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-18 fjernes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-13 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: egr@suricatagroup.com (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: egr@suricatagroup.com (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-14 fjernes Direktion: Casper Slumstrup (direktør) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Casper Slumstrup (direktør) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-29 fjernes Direktion: Steen King Mengel (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: WACAM INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: Steen King Mengel (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-06-29 fjernes Reelle ejere: Steen King Mengel (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Steen King Mengel (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: Steen King Mengel (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: WACAM INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: WACAM INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Reelle ejere: Steen King Mengel (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-29 fjernes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-05-23 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle, opføre og handle med fast ejendom og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-23 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: Rosenlund Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2017-05-23 tilføjes Stiftere: WACAM INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)