Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Allan Bødskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-15 tilføjes Direktion: Allan Bødskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-15 fjernes Direktion: Søren Ustrup (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-05-22 tilføjes Direktion: Søren Ustrup (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2017-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-22 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Legale ejere: DLF Seeds A/S (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Navne: DLF Brazil ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Stiftere: DLF Seeds A/S (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-24)