Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Coisbo | 17.05.2017 | 19.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Coisbo | 17.05.2017 | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Lund Smidt | 17.05.2017 | 05.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Einshøj Petersen | 17.05.2017 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |