Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Revision fravalgt | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Legale ejere: ATG Group ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Legale ejere: Svevi Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: ATG Group ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Brian Bjørnskov Vase Pedersen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Reelle ejere: Svetlana Belausova (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Brian Bjørnskov Vase Pedersen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-10 tilføjes Vedtægter: 2024-04-10 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Svetlana Belausova (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-07 fjernes Legale ejere: Dutec Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-07 fjernes Reelle ejere: Svend Dunvad (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 fjernes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-07 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: ATG Group ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2019-10-14 fjernes Legale ejere: SpaceC Holding IVS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Navne: ATG Snappex ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-13 fjernes Navne: ATG Group ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-15 tilføjes Legale ejere: SpaceC Holding IVS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2017-07-14 fjernes Legale ejere: SpaceC Holding IVS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Dutec Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2017-07-03 fjernes Legale ejere: Kasper Dunvad (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Svend Dunvad (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 25, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Direktion: Svetlana Belausova (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2017-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at produktionsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter, herunder salg. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-15 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Legale ejere: Kasper Dunvad, SpaceC Holding IVS, Svevi Holding ApS (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-05-15 tilføjes Navne: ATG Group ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2017-05-15 tilføjes Reelle ejere: Brian Bjørnskov Vase Pedersen, Svetlana Belausova (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2017-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2017-05-15 tilføjes Stiftere: Svevi Holding ApS, SpaceC Holding IVS, Kasper Dunvad (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Vedtægter: 2017-05-15 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2017-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-22)