Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-01 tilføjes Direktion: Johannes Jind (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Nancy Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: CHYMEIA HOLDING ApS, Johannes Jind (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: Nancy Jacobsen Holding ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Johannes Jind (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Nancy Jacobsen (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: CHYMEIA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Johannes Jind (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 275, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 275, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Johannes Jind (formand) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 275, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-05-17 tilføjes Bestyrelse: Johannes Jind (formand) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-17 tilføjes Direktion: Nancy Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2017-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde service til både private og erhverv i form af retreats og kurser indenfor yoga, mindfullness og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-17 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Legale ejere: CHYMEIA HOLDING ApS, Nancy Jacobsen Holding ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: Shanti Retreat ApS (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Reelle ejere: Johannes Jind, Nancy Jacobsen (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Stiftere: Nancy Jacobsen Holding ApS, CHYMEIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-21)