Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Grazia Holding ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2022-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-08 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 65, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Hjemmeside: restauranttextur.dk (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@restauranttextur.dk (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: Grazia Holding ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-05 tilføjes Legale ejere: Østeraa Holding ApS, D. Juhl Holding ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-10-05 fjernes Legale ejere: Frederik Lietzau Østeraa, Dennis Juhl (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 65, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-05-07 tilføjes Direktion: Frederik Lietzau Østeraa (direktør) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-07 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Legale ejere: Frederik Lietzau Østeraa, Dennis Juhl, SCHEELSMINDE INVEST OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-05-07 tilføjes Navne: Textur ApS (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Reelle ejere: Frederik Lietzau Østeraa, Dennis Juhl (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2017-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2017-05-07 tilføjes Stiftere: SCHEELSMINDE INVEST OG RÅDGIVNING ApS, Frederik Lietzau Østeraa, Dennis Juhl (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Vedtægter: 2017-05-07 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-19)