Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Direktion | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at afholde arrangementer, foredrag og kurser indenfor kultur, musik og sejlads samt drift af cafe og restaurant. (offentliggjort 2021-08-21)
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 14, st., 1306 København K (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Binavne: Sailing Papaya ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: claushasle@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Claus Ole Hasle (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 fjernes Direktion: Mette Thykier (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-31 fjernes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Mette Thykier (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, samt drive virksomhed med restauration og overnatningstjenester i form af bed and breakfast samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-08-21)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-09 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: COH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Navne: Villa Marina ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Reelle ejere: Claus Ole Hasle (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Stiftere: COH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-18)