Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-08 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: DK Trade & Consulting IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Reelle ejere: Natacha Rosenskjold (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: Patrick Sjeltoft (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-11-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-13 fjernes Direktion: Natacha Rosenskjold (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Natacha Rosenskjold (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Patrick Sjeltoft (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Natacha Rosenskjold (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Patrick Sjeltoft (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed, dette omhandler Vikarbureauer: Formidling af arbejdstagere til kunders virksomhed i en begrænset tid med henblik på at supplere kundens arbejdsstyrke. Bibranche: og så er selskabets andet formål Udvikling af kundespecifikt software som applikationer - samt konsulentbistand i forbindelse med software, hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-06-11 tilføjes Vedtægter: 2017-06-11 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Direktion: Patrick Sjeltoft (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed, dette omhandler Vikarbureauer: Formidling af arbejdstagere til kunders virksomhed i en begrænset tid med henblik på at supplere kundens arbejdsstyrke. Bibrance: Engroshandel med en række forskellige varer uden særlig specialiseringhandel, herunder import og export af disse, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-08 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Legale ejere: Patrick Sjeltoft (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-08 tilføjes Navne: DK Trade & Consulting IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Stiftere: Patrick Sjeltoft (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-05-08 tilføjes Vedtægter: 2017-05-08 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)