Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 4, 4871 Horbelev (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Direktion: Michael Gaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-17 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Casper Rune Larsen, Michael Gaard, Helge Hansen Gaard (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Navne: MH Holding 2017 IVS (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Casper Rune Larsen, Michael Gaard, Helge Hansen Gaard (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Stiftere: Michael Gaard, Helge Hansen Gaard, Casper Rune Larsen (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 4, 4871 Horbelev (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Direktion: Michael Gaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-17 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Legale ejere: Casper Rune Larsen, Michael Gaard, Helge Hansen Gaard (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: MH Holding 2017 IVS (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Reelle ejere: Casper Rune Larsen, Michael Gaard, Helge Hansen Gaard (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Stiftere: Michael Gaard, Helge Hansen Gaard, Casper Rune Larsen (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-01)