Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AREPA A/S. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AREPA DANMARK A/S. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Randall Lee Thornton (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Auderio Chece (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-12 tilføjes Reelle ejere: Robert Hall Chapman (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-11 fjernes Reelle ejere: Robert Hall Chapman (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Robert Hall Chapman (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2022-07-28 fjernes Direktion: Christina Lee Lucas (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-05-23 tilføjes Direktion: Auderio Chece (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-05-23 fjernes Direktion: Laura A. Juarez (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-22 tilføjes Direktion: Christina Lee Lucas (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-01-22 fjernes Direktion: Robert John Wedoff (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-01-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Laura A. Juarez (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Andrew Todd Stream (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Andrew Todd Stream (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er via aktie- og anpartsbesiddelse at udøve ejerindflydelse på andre selskaber (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-09 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: Envista Forensics, LLC (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Navne: Arepa Holding Denmark ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Stiftere: Jens Folker Bruun (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)