Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Regnskabs år | Revisor | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Navne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AX V Nissens I ApS. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.022.915,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: Advanced Cooling A/S, AFVJ Holding ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: Advanced Cooling A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-28 fjernes Legale ejere: Advanced Cooling A/S (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 972.915,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 968.765,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 967.450,00 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 955.100,00 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-14 tilføjes Legale ejere: Advanced Cooling A/S (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2017-12-13 fjernes Legale ejere: Advanced Cooling A/S (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-14 fjernes Reelle ejere: Alan Nissen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-10-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Cordt (næstformand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Mosgaard Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-24 fjernes Bestyrelse: Lars Cordt (formand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Alan Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 811.100,00 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Advanced Cooling A/S, AX V Nissens III ApS (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: AX V Nissens III ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: AX V Nissens II ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 fjernes Navne: AX V INV1 Holding II ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Alan Nissen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-05-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Cordt (formand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-17 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-17 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Legale ejere: AX V Nissens III ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: AX V INV1 Holding II ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-05-17 tilføjes Stiftere: AX V Nissens III ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)