Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Revisor: KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2017-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBR INVEST ApS. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtorvet 13, 7. 2., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtorvet 13, 7. 2., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtorvet 13, 7. 2., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtorvet 13, 7. 2., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-04 tilføjes Bestyrelse: Jakob Guldager Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-05-10 tilføjes Bestyrelse: Susanne Guldager Rasmussen (formand) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Direktion: Søren Bjerregaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-10 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Legale ejere: Sofie Guldager Rasmussen (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Navne: SGR Invest ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Reelle ejere: Sofie Guldager Rasmussen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Revisor: KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2017-05-10 tilføjes Stiftere: Sofie Guldager Rasmussen (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Vedtægter: 2017-05-10 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)