Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 11, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-16 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Hüseyin Kücükavci (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: Dansk Kurer Service IVS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Stiftere: Hüseyin Kücükavci (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Hüseyin Kücükavci (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildbrovej 11, 2. tv., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Direktion: Hüseyin Kücükavci (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kurerservice samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-16 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Legale ejere: Hüseyin Kücükavci (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Navne: Dansk Kurer Service IVS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Stiftere: Hüseyin Kücükavci (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)