Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Legale ejere: Paralenz Group ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Navne: Paralenz Sales ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Stiftere: Paralenz Group ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-24 fjernes Bestyrelse: Jeppe Frandsen (formand) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-24 fjernes Direktion: Lise Engelbrecht Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-24 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 Statstidende Dekret
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-03 tilføjes Bestyrelse: Lise Engelbrecht Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-07-03 fjernes Bestyrelse: Ulrik Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Lise Engelbrecht Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-07-03 fjernes Direktion: Ulrik Hvid (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-11-18 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-11-18 fjernes Bestyrelse: Martin Holmberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-11 tilføjes Direktion: Ulrik Hvid (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-10-11 fjernes Direktion: Martin Holmberg (direktør) (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-02-21 fjernes Bestyrelse: Andreas Pank Elmkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-29 fjernes Bestyrelse: Christoffer Casparij (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-07-06 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Casparij (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Martin Holmberg (direktør) (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2017-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og distribution af undervandsteknologi samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Legale ejere: Paralenz Group ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Navne: Paralenz Sales ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-05-03 tilføjes Stiftere: Paralenz Group ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)