Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Navne: CK Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Navne: SushiMania Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2017-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sushiart ApS. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2019-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CK Ejendomme Danmark ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 181, st. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 134, st., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 134, st., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Karam Ali Ayad (direktør) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Legale ejere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Navne: SushiMania Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Reelle ejere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Stiftere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-15)