Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 36, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenholt 49, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2017-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: K. CHRISTIANSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K. CHRISTIANSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2024-09-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenholt 49, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2021-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 20, 4. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 20, 4. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Benzons Vej 29, 3. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Benzons Vej 29, 3. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-02-23 tilføjes Direktion: Maria Cecilie Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-23 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Legale ejere: Maria Cecilie Christiansen (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Navne: MCEC ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Reelle ejere: Maria Cecilie Christiansen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-02-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Vedtægter: 2017-02-23 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-15)