Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Legale ejere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Navne: MS Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Reelle ejere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Stiftere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: db Aalborg C ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2020-01-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 Statstidende Dekret
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Mike Sporleder (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-06-19 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Direktion: Mike Sporleder (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomsmæglervirksomhed m.v. (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Legale ejere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Navne: MS Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Reelle ejere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Stiftere: Mike Sporleder (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-05-15 tilføjes Vedtægter: 2017-05-15 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)