Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2017-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: HOFFMANN ESBJERG HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Zefyr Invest I A/S. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-07-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Torskekaj Invest ApS. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Bestyrelse: Johan Preben Hoffmann (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Direktion: Per Borup Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Navne: Endrupholm Invest ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: Endrupholm Invest ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-10-09 fjernes Navne: Endrupholm Invest 2b ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 tilføjes Bestyrelse: Henry Heiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-07-03 fjernes Bestyrelse: Flemming Stubkjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Stubkjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-02-09 tilføjes Direktion: Per Borup Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Hoffmann Esbjerg Holding A/S samt anden dermed i forbindelse bestående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Navne: Endrupholm Invest 2b ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-02-09 tilføjes Reelle ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)