Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 24, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2020-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 38, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 tilføjes Direktion: Jens Frederik Hostrup-Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Direktion: Søren Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 tilføjes Legale ejere: GYNGER OG KARRUSELLER ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 14.09.1947 ApS, GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Frederik Hostrup-Henriksen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: theilgaardlaw@gmail.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: Anders Dam (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-21 fjernes Legale ejere: GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-21 fjernes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 38, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækgårds Alle 101, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Direktion: Søren Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-05 fjernes Direktion: Niels Poul Bryrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: theilgaardlaw@gmail.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-22 tilføjes Legale ejere: GH 2007 INVEST ApS, Anders Dam, HOLDINGSELSKABET AF 14.09.1947 ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-05-21 fjernes Legale ejere: GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-14 tilføjes Legale ejere: GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-05-21 fjernes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-05-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Theilgaard (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-14 tilføjes Vedtægter: 2017-05-14 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækgårds Alle 101, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-05-14 tilføjes Direktion: Niels Poul Bryrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-05-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er selv eller gennem tilknyttede virksomheder at eje, udvikle og udnytte registrerede og uregistrerede IP rettigheder samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-14 (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Navne: BDD Development ApS (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Stiftere: GH 2007 INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-14)
Den 2017-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-14)