Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Artchers IVS. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-07-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Artchers IVS. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2022-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 28, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-13 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Navne: Kent Jensen Holding IVS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Reelle ejere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Stiftere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Kent Ove Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 28, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2018-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 94, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 94, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-05-13 tilføjes Direktion: Kent Ove Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og rettigheder med aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-13 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Legale ejere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Navne: Kent Jensen Holding IVS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Reelle ejere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Stiftere: Kent Ove Jensen (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-05-13 tilføjes Vedtægter: 2017-05-13 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)