Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 34, 4. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Navne: Gualla Holding IVS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes ObligatoriskEmail: georgagustsson88@gmail.com (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --11-02 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Stiftere: Georg Walter Agustsson (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Georg Walter Agustsson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: georgagustsson88@gmail.com (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 34, 4. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Direktion: Georg Walter Agustsson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive - Holdingselskabet har det primære formål, at det helt eller delvist ejer aktier eller anparter i kapitalselskaber, samt at det også fungerer som et investeringsselskab. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: georgagustsson88@gmail.com (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-05 tilføjes Navne: Gualla Holding IVS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes ObligatoriskEmail: georgagustsson88@gmail.com (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Regnskabs år: --11-02 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Stiftere: Georg Walter Agustsson (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-05-05 tilføjes Vedtægter: 2017-05-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Netfoss IVS. (offentliggjort 2019-03-08)