Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Elisabeths Vænge 2, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Direktion: Martin Jin Celund Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-11 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Legale ejere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Navne: Dogma Holding ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Reelle ejere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Stiftere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elisabeths Vænge 2, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Direktion: Martin Jin Celund Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i øvrige selskaber. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-11 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Legale ejere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Navne: Dogma Holding ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Stiftere: Martin Jin Celund Jørgensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Vedtægter: 2017-05-11 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: LopMore ApS. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LopMore ApS. (offentliggjort 2018-05-02)