Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Heimstaden Slagteristrædet A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-16 fjernes Navne: Heimstaden Slagteristræde A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-28 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 fjernes Direktion: Jesper Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 fjernes Legale ejere: Udviklingsselskabet af 31. oktober 2017 ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: Heimstaden Slagteristræde A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-11-15 fjernes Navne: Slagteristræde A/S (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Winther Fladeland (formand) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-02-24 fjernes Bestyrelse: Tom Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-23 fjernes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-10-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-02 tilføjes Legale ejere: Udviklingsselskabet af 31. oktober 2017 ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-10-02 fjernes Legale ejere: Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-05-10 tilføjes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-05-10 tilføjes Direktion: Jesper Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udvikle ejendomme med henblik på efterfølgende salg samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-10 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Legale ejere: Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-05-10 tilføjes Navne: Slagteristræde A/S (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Stiftere: Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Vedtægter: 2017-05-10 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-10)