Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 tilføjes Navne: Nicolai Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-19 fjernes Navne: Nicolai Hansen Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 tilføjes Vedtægter: 2020-09-20 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nicolai Nymann Smed ApS. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: St Lind Gade 3, 4780 Stege (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Nicolai Nymann Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: Nicolai Nymann Hansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: Nicolai Hansen Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Nymann Hansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Stiftere: Nicolai Nymann Hansen (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-10)