Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Tribaeka ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tribaeka ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-10 tilføjes Vedtægter: 2019-11-10 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-05-10 tilføjes Direktion: Kristoffer Bæk-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kristoffer.bm@gmail.com (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-10 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Bæk-Mikkelsen (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-05-10 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Bæk-Mikkelsen (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruerlund 26, 2850 Nærum (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Binavne: TangoKat ApS, Tango Kat ApS, Tango Cat ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i ejendomme, værdipapirer og og kapitalandele. Virksomheden kan endvidere danne ramme om virksomhedsrådgivning. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-10 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: TangoCat ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Kristoffer Bæk-Mikkelsen (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-09)