Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 70, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 83, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2017-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønderjydsk Kål Holding ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 83, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 83, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 83, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Kim Fisker (direktør) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er financiering og ejerskab af dattervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-09 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: Kim Fisker (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-05-09 tilføjes Navne: K. Fisker Invest ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Reelle ejere: Kim Fisker (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Stiftere: Kim Fisker (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-09)