Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodes Mark 31, 8464 Galten (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørkelvej 93, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Binavne: M.j. Udlejning ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: B.KEMPEL INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Kempel (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bøgelund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-28 tilføjes Direktion: Brian Kempel (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-28 tilføjes Navne: B & M Udlejning ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-27 fjernes Navne: M.j. Udlejning ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-28 tilføjes Vedtægter: 2019-12-28 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørkelvej 93, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Jesper Bøgelund Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje og sælge entreprenørmaterialer og have- og parkudstyr samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: M.J. DENMARK INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: M.j. Udlejning ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bøgelund Jensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Stiftere: M.J. DENMARK INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-08)