Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wida Autoglas ApS. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Direktion: Daniel Lagoni Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-07 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Legale ejere: Daniel Lagoni Andersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-05-07 tilføjes Navne: Wida Holding ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lagoni Andersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-05-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Stiftere: Daniel Lagoni Andersen (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Vedtægter: 2017-05-07 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-08)