Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: FerryPark UP K/S. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 3. 38., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Direktion: Jan Karlsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-14 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Legale ejere: FerryPark DK Holding K/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Navne: UniFin GP IVS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Stiftere: Volodymyr Laievskii, Sergey Logachev, Jan Karlsen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: FerryPark DK Holding K/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: FERRYPARK HOLDING IVS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 3. 38., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgeparken 23, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: FERRYPARK HOLDING IVS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2018-05-30 fjernes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgeparken 23, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 3. 38., 2300 København S (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-09 tilføjes Legale ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-02-09 fjernes Legale ejere: Sergey Logachev, Volodymyr Laievskii (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-08 fjernes Legale ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-02-09 tilføjes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-02-09 fjernes Reelle ejere: Sergey Logachev, Volodymyr Laievskii (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-08 fjernes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-02-09 fjernes Direktion: Sergey Logachev (direktør) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 3. 38., 2300 København S (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Direktion: Sergey Logachev (direktør) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handels- service- konsulent- management- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-14 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Legale ejere: Jan Karlsen, Sergey Logachev, Volodymyr Laievskii (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Navne: UniFin GP IVS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Karlsen, Sergey Logachev, Volodymyr Laievskii (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Stiftere: Volodymyr Laievskii, Sergey Logachev, Jan Karlsen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)